Christian Michael Ingerslev
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2013 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Handytankers General Partner A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 88.494' DKK DEN DANSKE MARITIME FOND (2023) |
Største underskud: | -40.769' DKK Maersk Tankers Digital NewCo A/S (Nu: ZeroNorth A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 165.272' DKK DEN DANSKE MARITIME FOND (2023) |
Største gæld: | 117.305' DKK DEN DANSKE MARITIME FOND (2023) |
Flest årsværk: | 137 årsværk hos Maersk Tankers Digital NewCo A/S (Nu: ZeroNorth A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MAERSK TANKERS A/S (6 år 6 måneder) |
Christian Michael Ingerslev har førhen gået på A.P. Moller - Maersk tilbage i 1997-99, Copenhagen Business School tilbage i 2004-06 & IMD Business School tilbage i 2006-07.
Det hele begyndte den dag i 2013 i Handytankers General Partner A/S (tidligere MAERSK PRODUCT TANKERS A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Christian Michael Ingerslev i 2 år 10 måneder, inden stoppet d. 14. november 2016.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2014 viste et underskud på 12' DKK.
Direktørposter (3)
-
MAERSK SUPPLY SERVICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2023 -
Maersk Supply Service Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2023 -
Maersk Offshore Wind A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
DEN DANSKE MARITIME FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2021 -
ZeroNorth A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.04.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
Maersk Product Tankers A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024 -
MWI A/S (Nu: Maersk Offshore Wind A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
MWI A/S (Nu: Maersk Offshore Wind A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 10 år 9 måneder, har Christian bla. Arbejdet indenfor International Shipping, Tanker, Shipping, Maritime og International Trade.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.04.2019 - 03.07.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Christian Michael Ingerslev har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DEN DANSKE MARITIME FOND der præsenterede et overskud på 88.494' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Maersk Tankers Digital NewCo A/S (Nu: ZeroNorth A/S) der præsenterede et underskud på 40.769' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2020 til i dag hos ZeroNorth A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 88.494' DKK (DEN DANSKE MARITIME FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40.769' DKK (Maersk Tankers Digital NewCo A/S (Nu: ZeroNorth A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 165.272' DKK (DEN DANSKE MARITIME FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.917' DKK (Maersk Tankers Digital NewCo A/S (Nu: ZeroNorth A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Robert Maersk Uggla.