Søren Arne Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDERIKSEN GRENAA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.624' DKK FREDERIKSEN GRENAA A/S (2015-16) |
Største underskud: | -2.446' DKK FREDERIKSEN GRENAA A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.581' DKK FREDERIKSEN GRENAA A/S (2017-18) |
Største gæld: | 12.245' DKK FREDERIKSEN GRENAA A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos FREDERIKSEN GRENAA A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FREDERIKSEN GRENAA A/S (5 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2014 ved FREDERIKSEN GRENAA A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Arne Hansen i 5 år 4 måneder, før stoppet den 23. oktober 2019.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 2.624' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. juli 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SH Bønnerup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Byens Sprøjtelakering ApS
Via SH Bønnerup Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SH Bønnerup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2019 -
Byens Sprøjtelakering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Byens Sprøjtelakering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.10.2021
Registreringsdato: 02.10.2021 -
FREDERIKSEN GRENAA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2019
Registreringsdato: 23.10.2019 -
SH Bønnerup Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.07.2019 - Stadig aktiv
Direktør
02.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2014 - 23.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Arne Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SH Bønnerup Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10' DKK. Gennem holdingselskabet SH Bønnerup Holding ApS har Søren derfor også andele i Byens Sprøjtelakering ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Arne Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Byens Sprøjtelakering ApS kunne fremvise et overskud på 135' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Byens Sprøjtelakering ApS kunne fremvise et underskud på 30' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 135' DKK (Byens Sprøjtelakering ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 10' DKK (SH Bønnerup Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -30' DKK (Byens Sprøjtelakering ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Gitte Rygaard Pedersen.