Camilla Jeanett Skov Lydholm
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 241' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S (2017) |
Største underskud: | -151' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 1.356' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S (2023) |
Største gæld: | 5.198' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S (8 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2013 hos EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Camilla Jeanett Skov Lydholm i 2 år 2 måneder, inden stoppet den 25. januar 2016.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 8' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.01.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2016
Registreringsdato: 26.01.2016 -
EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2016
Registreringsdato: 25.01.2016 -
EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2013
Registreringsdato: 20.11.2013
Blå bog (fortsat)
Camilla Jeanett Skov Lydholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S der præsenterede et overskud på 241' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S der præsenterede et underskud på 151' DKK.
Camilla har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 8 måneder fra 2016 til i dag hos EJENDOMSSELSKABET AF 2013 A/S.
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Nima Ghane Zahraei.