Daniel Frølich Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | General Event ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.286' DKK HIGH VOLTAGE ApS (Nu: General Event ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -551' DKK HIGH VOLTAGE ApS (Nu: General Event ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.037' DKK HIGH VOLTAGE ApS (Nu: General Event ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 4.381' DKK HIGH VOLTAGE ApS (Nu: General Event ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos HIGH VOLTAGE ApS (Nu: General Event ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af General Event ApS (6 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2014 i General Event ApS (tidligere HIGH VOLTAGE ApS) som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Daniel Frølich Jensen i 5 år 3 måneder, inden stoppet d. 30. april 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017-18 kunne fremvise et overskud på 2.286' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. maj 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Frølich 2021 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ramblin ApS
Via Frølich 2021 ApS
Direktørposter (2)
-
Frølich 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2021 -
Ramblin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2021
Tidslinje (9)
-
Ramblin ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.07.2021
Registreringsdato: 13.07.2021 -
Frølich 2021 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.07.2021
Registreringsdato: 11.07.2021 -
Frølich 2021 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.07.2021
Registreringsdato: 11.07.2021
Blå bog (fortsat)
Daniel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.01.2014 - 18.05.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.01.2014 - 23.12.2019
Ejerandel: 100%
Daniel Frølich Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Frølich 2021 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Igennem sit holdingselskab Frølich 2021 ApS har Daniel dermed også ejerandele i Ramblin ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Daniel Frølich Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor HIGH VOLTAGE ApS (Nu: General Event ApS) fremviste et overskud på 2.286' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor HIGH VOLTAGE ApS (Nu: General Event ApS) fremviste et underskud på 551' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11' DKK (Frølich 2021 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 55' DKK (Ramblin ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (Frølich 2021 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -269' DKK (Ramblin ApS).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Casper Brandis.