Flemming Uldall
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Løgten-Skødstrup Fjernvarme Amba (Reel ejer) |
Største overskud: | 44.531' DKK CSC SCANDIHEALTH A/S (Nu: DXC Technology Scandihealth A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -426.024' DKK CSC SCANDIHEALTH A/S (Nu: DXC Technology Scandihealth A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 491.012' DKK CSC SCANDIHEALTH A/S (Nu: DXC Technology Scandihealth A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 494.405' DKK CSC SCANDIHEALTH A/S (Nu: DXC Technology Scandihealth A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 120 årsværk hos CSC SCANDIHEALTH A/S (Nu: DXC Technology Scandihealth A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Løgten-Skødstrup Fjernvarme Amba (13 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2011 i Løgten-Skødstrup Fjernvarme Amba (tidligere LØGTEN-SKØDSTR FJERNVARMEV A M B A) i hvervet som Reel ejer. Denne rolle har Flemming Uldall nu besiddet i 13 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor varmeforsyning. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNINGSSELSKAB P/S (Nu: LØGTEN-SKØDSTRUP FORSYNING A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2021
Registreringsdato: 25.05.2021 -
CSC SCANDIHEALTH A/S (Nu: DXC Technology Scandihealth A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
CSC SCANDIHEALTH A/S (Nu: DXC Technology Scandihealth A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2016
Registreringsdato: 29.08.2016
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2012 - 28.08.2016
Bestyrelsesmedlem
29.08.2016 - 01.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Uldall har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i CSC SCANDIHEALTH A/S (Nu: DXC Technology Scandihealth A/S) der præsenterede et overskud på 44.531' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i CSC SCANDIHEALTH A/S (Nu: DXC Technology Scandihealth A/S) der præsenterede et underskud på 426.024' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 7 måneder fra 2016 til 2021 hos DXC Technology Scandihealth A/S.
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Irisanda Mehmedbasic Linnau.