Tommy Hjortlund Birk
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEIF'S AUTORUDER RIBE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 472' DKK LEIF'S AUTORUDER RIBE A/S (Nu: LEIF'S AUTORUDER RIBE ApS) (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.595' DKK BIRKS EJENDOMME ApS (2023) |
Største gæld: | 2.471' DKK BIRKS EJENDOMME ApS (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos LEIF'S AUTORUDER RIBE A/S (Nu: LEIF'S AUTORUDER RIBE ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIRK HOLDING RØDDING ApS (9 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2011 i LEIF'S AUTORUDER RIBE ApS (tidligere LEIF'S AUTORUDER RIBE A/S) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Tommy Hjortlund Birk i 8 år 9 måneder, inden stoppet d. 27. april 2020.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 325' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIRK HOLDING RØDDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BIRKS EJENDOMME ApS
Via BIRK HOLDING RØDDING ApS -
Birk Skilte & Solfilm ApS
Via BIRK HOLDING RØDDING ApS
Direktørposter (2)
-
Birk Skilte & Solfilm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2020 -
BIRK HOLDING RØDDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
LEIF'S AUTORUDER RIBE A/S (Nu: LEIF'S AUTORUDER RIBE ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2020
Registreringsdato: 27.04.2020 -
Birk Skilte & Solfilm ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.03.2020
Registreringsdato: 05.03.2020 -
BIRK HOLDING RØDDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.11.2014
Registreringsdato: 20.11.2014
Blå bog (fortsat)
Tommy har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2011 - 27.04.2020
Reel ejer
20.11.2014 - 31.12.2019
Ejerandel: 50%
Tommy Hjortlund Birk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BIRK HOLDING RØDDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.075' DKK. Igennem sit holdingselskab BIRK HOLDING RØDDING ApS har Tommy dermed også ejerandele i BIRKS EJENDOMME ApS (50-66.65%) & Birk Skilte & Solfilm ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Tommy Hjortlund Birk, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Birk Skilte & Solfilm ApS fremviste et overskud på 460' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 325' DKK (LEIF'S AUTORUDER RIBE A/S (Nu: LEIF'S AUTORUDER RIBE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.595' DKK (BIRKS EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 690' DKK (LEIF'S AUTORUDER RIBE A/S (Nu: LEIF'S AUTORUDER RIBE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Leif Birk.