Francesca Eveline Leusink Maassen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.831' DKK KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2023) |
Største underskud: | -72' DKK KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.951' DKK KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2023) |
Største gæld: | 1.787' DKK KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2014) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 hos FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Francesca Eveline Leusink Maassen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Francesca nu besiddet i 13 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 357' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS
Via FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2017
Registreringsdato: 08.03.2017 -
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2017
Registreringsdato: 07.03.2017 -
KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2015
Registreringsdato: 25.02.2015
Blå bog (fortsat)
Francesca har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.06.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.02.2015 - 07.03.2017
Bestyrelsesmedlem
08.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Francesca Eveline Leusink Maassen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 640' DKK. Igennem sit holdingselskab FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS har Francesca dermed også ejerandele i KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Francesca Eveline Leusink Maassen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 357' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS fremviste et underskud på 18' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.831' DKK (KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.951' DKK (KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 640' DKK (FRANCESCA MAASSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Francesca' netværk er Mirjam Aileen Steffensen.