Michael Bertelsen Flohr Valsø
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | VALCADAN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 791' DKK VALSOE A/S (2016) |
Største underskud: | -799' DKK FLOHR HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.124' DKK VALSOE A/S (2016) |
Største gæld: | 4.824' DKK Smart Play ApS (Nu: Smart Trade ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos VALSOE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af FLOHR HOLDING ApS (12 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2012 ved VALCADAN ApS (tidligere VALSØ X-RAY ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Michael Bertelsen Flohr Valsø i 2 år 6 måneder, før stoppet den 30. januar 2015.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med læge- og hospitalsartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FLOHR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
VALSOE A/S
Via FLOHR HOLDING ApS -
BTautosport ApS
Via FLOHR HOLDING ApS -
Hifa Invest ApS
Via FLOHR HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
BTautosport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2015 -
FLOHR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2012 -
Hifa Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2018 -
VALSOE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
VALSOE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021
Tidslinje (14)
-
Smart Play ApS (Nu: Smart Trade ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023 -
Smart Play ApS (Nu: Smart Trade ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2022
Registreringsdato: 14.01.2022 -
VALSOE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.04.2021
Registreringsdato: 15.04.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.01.2022 - 13.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.02.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.03.2017 - 30.11.2017
Bestyrelsesmedlem
01.12.2017 - 14.04.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Bertelsen Flohr Valsø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FLOHR HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 393' DKK. Gennem holdingselskabet FLOHR HOLDING ApS har Michael derfor også andele i VALSOE A/S (100%), BTautosport ApS (100%) og Hifa Invest ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Michael Bertelsen Flohr Valsø, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor VALSOE A/S kunne fremvise et overskud på 498' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor FLOHR HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 799' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 145' DKK (VALSOE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 794' DKK (Smart Play ApS (Nu: Smart Trade ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 881' DKK (VALSOE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.227' DKK (Smart Play ApS (Nu: Smart Trade ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Benny Bertelsen Flohr Valsø.