Allan Flyvbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | INCUBA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 206.882' DKK Bagger-Sørensen Fonden (2019) |
Største underskud: | -3.897' DKK Bagger-Sørensen Fonden (2022) |
Største egenkapital: | 573.334' DKK INCUBA SCIENCE PARK A/S (Nu: INCUBA A/S) (2022) |
Største gæld: | 723.303' DKK INCUBA SCIENCE PARK A/S (Nu: INCUBA A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos INCUBA SCIENCE PARK A/S (Nu: INCUBA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INCUBA A/S (5 år 11 måneder) |
Det startede i 2011 hos INCUBA A/S (tidligere INCUBA SCIENCE PARK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Allan Flyvbjerg i 5 år 11 måneder, før stoppet d. 16. maj 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 26.727' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Bagger-Sørensen Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.10.2020
Tidslinje (5)
-
Bagger-Sørensen Fonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2020
Registreringsdato: 22.10.2020 -
INCUBA SCIENCE PARK A/S (Nu: INCUBA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2017
Registreringsdato: 16.05.2017 -
Inside The Cranium ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.12.2016
Registreringsdato: 05.12.2016
Blå bog (fortsat)
Allan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2011 - 16.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.01.2016 - 05.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Flyvbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos INCUBA SCIENCE PARK A/S (Nu: INCUBA A/S) der præsenterede et overskud på 20.954' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Bagger-Sørensen Fonden der præsenterede et underskud på 3.897' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2011 til 2017 hos INCUBA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 26.727' DKK (INCUBA SCIENCE PARK A/S (Nu: INCUBA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 568.629' DKK (INCUBA SCIENCE PARK A/S (Nu: INCUBA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 258.027' DKK (Bagger-Sørensen Fonden).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Hans-Henrik Horsted Eriksen.