Thomas Hyldahl Filholm Kjærgaard
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CITADEL SOLUTIONS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 13.251' DKK Selected Alternatives Management ApS (2022) |
Største underskud: | -277' DKK The Many AIFM A/S (Nu: The Many 2 A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 12.100' DKK Selected Alternatives Management ApS (2022) |
Største gæld: | 10.948' DKK Selected Alternatives Management ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Selected Alternatives Management ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kjaergaard Capital ApS (10 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2011 ved CITADEL SOLUTIONS ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Thomas Hyldahl Filholm Kjærgaard i 5 måneder, før fratrædelsen den 4. oktober 2011.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kjaergaard Capital ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Kjaergaard Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2014 -
I&T TGP VIII A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
I&T TGP VIII A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2023 -
Selected Alternatives Management ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
I&T TGP VIII A/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
I&T TGP VIII A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
The Many AIFM A/S (Nu: The Many 2 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
25.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2022 - 04.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.02.2014 - 16.09.2021
Direktør
03.03.2014 - 16.09.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HAFNIA AFFAIRS HOLDING ApS (Nu: Kjaergaard Capital ApS) fremviste et overskud på 865' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor HAFNIA AFFAIRS ApS fremviste et underskud på 33' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.354' DKK (Selected Alternatives Management ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.201' DKK (Selected Alternatives Management ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 879' DKK (HAFNIA AFFAIRS HOLDING ApS (Nu: Kjaergaard Capital ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Nils Berg Johannessen.