David Nikolaj Nielsen
Erhvervsaktiv: | 21. sep. 2012 - 22. dec. 2021 |
Karrieren startede hos: | 20. DECEMBER 2013 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.791' DKK AAGE BANGS FOND (2020-21) |
Største underskud: | -15.882' DKK Vega Investment ApS (2021) |
Største egenkapital: | 138.147' DKK AAGE BANGS FOND (2020-21) |
Største gæld: | 98.365' DKK AAGE BANGS FOND (2022-23) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DANCONTECH ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Eclat ApS (8 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2012 ved 20. DECEMBER 2013 A/S (tidligere NISGAARD A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred David Nikolaj Nielsen i 1 år 4 måneder, før stoppet den 21. januar 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et underskud på 527' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. marts 2017.
Tidslinje (130)
-
Eclat IVS (Nu: Eclat ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
S & A Catering Service ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
A H Capital A/S (Nu: RN Capital ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2022
Registreringsdato: 29.11.2022
Blå bog (fortsat)
David har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.04.2015 - 22.03.2024
Direktør
06.04.2022 - 24.11.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2021 - 08.03.2022
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - 11.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2017 - 01.07.2018
Reel ejer
30.08.2017 - 31.10.2018
Bestyrelsesmedlem
02.07.2018 - 31.10.2018
Reel ejer
01.11.2018 - 17.09.2019
Bestyrelsesmedlem
01.11.2018 - 01.06.2020
Direktør
01.11.2018 - 29.11.2022
Reel ejer
18.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.04.2022 - 08.09.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2019 - 24.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
David Nikolaj Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Camilla Kroeyer Jewellery ApS der præsenterede et overskud på 7.506' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved DK Gambling ApS der præsenterede et underskud på 9.001' DKK.
David har i alt siddet i bestyrelsen hos 40 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2017 til 2022 hos Vega Properties A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.979' DKK (Camilla Kroeyer Jewellery ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.060' DKK (Vega Investment ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.880' DKK (Camilla Kroeyer Jewellery ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30.434' DKK (Vega Investment ApS).