Anders Schou
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 26.507' DKK EVOSTATE KASTANJEHAVEN, LYSTRUP ApS (Nu: Probus Kastanjehaven ApS) (2018) |
Største underskud: | -14.322' DKK S&P Ejendomsinvest3 A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 94.126' DKK EVOSTATE KASTANJEHAVEN, LYSTRUP ApS (Nu: Probus Kastanjehaven ApS) (2022) |
Største gæld: | 146.106' DKK EVOSTATE KASTANJEHAVEN, LYSTRUP ApS (Nu: Probus Kastanjehaven ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Schou & Partners A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af WIVAA HOLDING ApS (11 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2012 i PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S (tidligere EVOSTATE PARTNERS A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Anders Schou i 1 år 7 måneder, inden stoppet d. 1. april 2014.
I dag opererer virksomheden indenfor andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 958' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WIVAA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
Ejendomsselskabet Hasselvang, Brejning ApS
Via WIVAA HOLDING ApS -
K/S Hasselvang, Brejning
Via Ejendomsselskabet Hasselvang, Brejning ApS -
Schou & Partners Holding ApS
Via WIVAA HOLDING ApS -
Schou & Partners A/S
Via Schou & Partners Holding ApS -
K/S Schou Secondaries Single I
Via Schou & Partners A/S -
Selskabet af 15. juli 2024 II ApS
Via Schou & Partners A/SNyt selskab -
Schou Secondaries Management ApS
Via Schou & Partners Holding ApS -
7. februar 2023 Komplementarselskabet ApS
Via Schou Secondaries Management ApS -
Schou Secondaries Focus I A/S
Via Schou & Partners Holding ApS -
Selskabet af 15. juli 2024 ApS
Via Schou & Partners Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (13)
-
WIVAA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2013 -
Ejendomsselskabet Hasselvang, Brejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2016 -
S&P Ejendomsinvest1 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2019 -
S&P EJENDOMSINVEST2 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2020 -
S&P Ejendomsinvest3 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2021 -
S&P Ejendomsinvest4 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2021 -
Schou & Partners Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021 -
7. februar 2023 Komplementarselskabet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2023 -
K/S Schou Secondaries Single I
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2023 -
Schou Secondaries Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2023 -
Schou Secondaries Focus I A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2023 -
Selskabet af 15. juli 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2024 -
Selskabet af 15. juli 2024 II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2024
Bestyrelsesposter (9)
-
Schou & Partners A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2015 -
S&P Ejendomsinvest1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.08.2019 -
S&P EJENDOMSINVEST2 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2020 -
S&P Ejendomsinvest3 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2021 -
S&P Ejendomsinvest4 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2021 -
7. februar 2023 Komplementarselskabet ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.02.2023 -
K/S Schou Secondaries Single I
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.02.2023 -
Schou Secondaries Management ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2023 -
Schou Secondaries Focus I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (52)
-
Selskabet af 15. juli 2024 II ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
Selskabet af 15. juli 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
7. februar 2023 Komplementarselskabet I ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Reel ejer og Direktør
15.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 72% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 72% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75%
Anders Schou er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WIVAA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.085' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne 7. februar 2023 Komplementarselskabet ApS (75%), K/S Schou Secondaries Single I (72%), Schou Secondaries Management ApS (75%), Schou & Partners Holding ApS (75%), Selskabet af 15. juli 2024 II ApS (72%) & Selskabet af 15. juli 2024 ApS (75%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Anders Schou, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor S&P Ejendomsinvest A/S (Nu: S&P Ejendomsinvest1 A/S) landede et overskud på 9.389' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor S&P Ejendomsinvest3 A/S landede et underskud på 14.322' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.876' DKK (EVOSTATE BØGEPARKEN ApS (Nu: Probus Bøgeparken ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 958' DKK (EVOSTATE PARTNERS A/S (Nu: PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 91.351' DKK (EVOSTATE KASTANJEHAVEN, LYSTRUP ApS (Nu: Probus Kastanjehaven ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24' DKK (Managementselskabet af 7. februar 2023 ApS (Nu: Schou Secondaries Management ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Henriette Raahauge Ludvigsen.