Sadi Gøkce
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BESTBAZAAR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 778' DKK Grand Bazaar ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.121' DKK Azuray Sultan ApS (2020) |
Største egenkapital: | 43' DKK VIP Events ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.027' DKK Azuray Sultan ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af BESTBAZAAR ApS (4 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2012 i BESTBAZAAR ApS (tidligere CHOKBAZAAR ApS) som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Sadi Gøkce der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter havde Sadi i 2 år 8 måneder, inden stoppet d. 1. marts 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2014 kunne fremvise et underskud på 319' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. marts 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mygge Stop ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Mygge Stop ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2022
Tidslinje (26)
-
VIP Events ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
VIP Events ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
VIP Events ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024
Blå bog (fortsat)
Sadi har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
22.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.07.2023 - 21.08.2024
Ejer
27.07.2023 - 22.05.2024
Reel ejer
27.07.2023 - 21.08.2024
Ejer
23.05.2024 - 21.08.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
06.12.2020 - 30.06.2021
Ejer
01.07.2021 - 10.07.2021
Direktør
05.07.2021 - 11.07.2021
Ejer
11.07.2021 - 01.08.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
17.02.2017 - 02.03.2017
Bestyrelsesmedlem
17.02.2017 - 25.04.2017
Reel ejer
02.03.2017 - 10.10.2019
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2017 - 25.04.2017
Ejer
02.03.2017 - 21.06.2019
Ejerandel: 33,33%
Sadi Gøkce er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mygge Stop ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -33' DKK. Igennem sit holdingselskab Mygge Stop ApS har Sadi dermed også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for Sadi Gøkce, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Grand Bazaar ApS fremviste et overskud på 778' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Azuray Sultan ApS fremviste et underskud på 524' DKK.