Kristian Horsbøll Ishøy
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | D'WINE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 361' DKK D'WINE ApS (2020) |
Største underskud: | -1.242' DKK ISHØY HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 700' DKK D'WINE ApS (2016) |
Største gæld: | 3.179' DKK D'WINE ApS (2016) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos D'WINE BAR ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af D'WINE ApS (13 år 4 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2011 ved D'WINE ApS i hvervet som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Kristian Horsbøll Ishøy nu besiddet i 13 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 199' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ISHØY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
D'WINE ApS
Via ISHØY HOLDING ApS -
D'WINE BAR ApS
Via ISHØY HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
D'WINE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2011 -
D'WINE BAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2013 -
ISHØY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2012
Tidslinje (8)
-
Restaurant D'Wine ApS (Nu: 104452 ekp ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2019
Registreringsdato: 21.03.2019 -
Restaurant D'Wine ApS (Nu: 104452 ekp ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2019
Registreringsdato: 21.03.2019 -
Restaurant D'Wine ApS (Nu: 104452 ekp ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2016
Registreringsdato: 28.09.2016
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
12.07.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,25% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.05.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.09.2016 - 07.05.2020
Bestyrelsesmedlem
28.09.2016 - 21.03.2019
Ejerandel: 33,33%
Kristian Horsbøll Ishøy er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ISHØY HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.611' DKK. Gennem sit holdingselskab ISHØY HOLDING ApS har Kristian dermed også andele i D'WINE ApS (100%) og D'WINE BAR ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Kristian Horsbøll Ishøy, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor D'WINE ApS landede et overskud på 361' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ISHØY HOLDING ApS landede et underskud på 1.242' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 199' DKK (D'WINE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 328' DKK (D'WINE BAR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 452' DKK (D'WINE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.611' DKK (ISHØY HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Søren Ishøy.