Kim Ole Schjermer
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIM SCHJERMER HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.682' DKK EJENDOM/MIDTJYSK ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.928' DKK EJENDOM/MIDTJYSK ApS (2022) |
Største gæld: | 20.543' DKK EJENDOM/MIDTJYSK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos EJENDOM/MIDTJYSK ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIM SCHJERMER HOLDING ApS (13 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2011 ved KIM SCHJERMER HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Kim Ole Schjermer og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Kim nu besiddet i 13 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.432' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIM SCHJERMER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOM/MIDTJYSK ApS
Via KIM SCHJERMER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KIM SCHJERMER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2011 -
EJENDOM/MIDTJYSK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Gludsted Sognegård
Fratrådt som repræsentantDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
Landsbyforeningen for Gludsted og Omegn
Fratrådt som repræsentantDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
Gludsted Sognegård
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
21.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.04.2022 - 25.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
23.11.2022 - 30.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Ole Schjermer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KIM SCHJERMER HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.931' DKK. Gennem sit holdingselskab KIM SCHJERMER HOLDING ApS har Kim dermed også andele i EJENDOM/MIDTJYSK ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Kim Ole Schjermer, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EJENDOM/MIDTJYSK ApS landede et overskud på 3.682' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.682' DKK (EJENDOM/MIDTJYSK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.794' DKK (EJENDOM/MIDTJYSK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.931' DKK (KIM SCHJERMER HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Hartvig Knud Topp.