Marlene Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BØRNESPECIALISTERNE ApS (Stifter) |
Største overskud: | 4.786' DKK ANTONS PARAPLY ApS (Nu: BØRNESPECIALISTERNE ApS) (2021) |
Største underskud: | -694' DKK KeMs Ejendomme ApS (2023) |
Største egenkapital: | 6.259' DKK ANTONS PARAPLY ApS (Nu: BØRNESPECIALISTERNE ApS) (2023) |
Største gæld: | 27.398' DKK KeMs Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos ANTONS PARAPLY ApS (Nu: BØRNESPECIALISTERNE ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BØRNESPECIALISTERNE ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2011 i BØRNESPECIALISTERNE ApS (tidligere ANTONS PARAPLY ApS) i rollen som Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle bestred Marlene Sørensen i 8 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 15. december 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 3.872' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Marlene Sørensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BØRNESPECIALISTERNE ApS
Via Marlene Sørensen Holding ApS -
KeMs Ejendomme ApS
Via Marlene Sørensen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Marlene Sørensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2019 -
BØRNESPECIALISTERNE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2015 -
KeMs Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
KeMs Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.07.2020
Registreringsdato: 08.07.2020 -
Børnespecialisterne Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019 -
Marlene Sørensen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019
Blå bog (fortsat)
Marlene har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.10.2014 - 23.05.2016
Bestyrelsesmedlem
01.12.2014 - 11.05.2016
Direktør
22.12.2015 - Stadig aktiv
Ejer
24.05.2016 - 17.06.2019
Reel ejer
24.05.2016 - 15.12.2019
Reel ejer
16.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.2019 - 24.06.2019
Ejerandel: 50%
Marlene Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Marlene Sørensen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.726' DKK. Gennem holdingselskabet Marlene Sørensen Holding ApS har Marlene derfor også andele i BØRNESPECIALISTERNE ApS (33.34-49.99%) & KeMs Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Marlene Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ANTONS PARAPLY ApS (Nu: BØRNESPECIALISTERNE ApS) kunne fremvise et overskud på 4.786' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KeMs Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 694' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.872' DKK (ANTONS PARAPLY ApS (Nu: BØRNESPECIALISTERNE ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 694' DKK (KeMs Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.259' DKK (ANTONS PARAPLY ApS (Nu: BØRNESPECIALISTERNE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.028' DKK (KeMs Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marlene' netværk er Karoline Wæde Enevoldsen.