Lars Belling
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOËT HENNESSY DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.689' DKK MOËT HENNESSY DANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -1.119' DKK The Sparkling Tea Company ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 53.972' DKK MOËT HENNESSY DANMARK A/S (2021) |
Største gæld: | 40.494' DKK MOËT HENNESSY DANMARK A/S (2018) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos MOËT HENNESSY DANMARK A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MOËT HENNESSY DANMARK A/S (8 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2012 i MOËT HENNESSY DANMARK A/S som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Belling i 8 år, inden stoppet d. 1. juli 2020.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 30.054' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lars Belling Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
The Sparkling Tea Company ApS
Via Lars Belling Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lars Belling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2021 -
The Sparkling Tea Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
The Sparkling Tea Company ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Growisory (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
The Sparkling Tea Company ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021 -
The Sparkling Tea Company ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
11.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.05.2020 - 09.05.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.06.2012 - 01.07.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Belling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lars Belling Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19' DKK. Igennem sit holdingselskab Lars Belling Holding ApS har Lars dermed også ejerandele i The Sparkling Tea Company ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Lars Belling, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MOËT HENNESSY DANMARK A/S fremviste et overskud på 26.994' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor The Sparkling Tea Company ApS fremviste et underskud på 1.119' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 30.054' DKK (MOËT HENNESSY DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.903' DKK (MOËT HENNESSY DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -685' DKK (The Sparkling Tea Company ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jacob Kocemba.