Pia Hartmann
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | WESTERGAARD EL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.757' DKK WESTERGAARD EL A/S (2023) |
Største underskud: | -532' DKK WESTERGAARD EL A/S (2022) |
Største egenkapital: | 4.253' DKK WESTERGAARD EL A/S (2023) |
Største gæld: | 4.698' DKK WESTERGAARD EL A/S (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos WESTERGAARD EL A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WESTERGAARD EL A/S (7 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2012 ved WESTERGAARD EL A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Pia Hartmann i 5 år 2 måneder, før fratrædelsen den 30. juli 2017.
I dag opererer virksomheden indenfor el-installation. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.757' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
WESTERGAARD EL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.07.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
WESTERGAARD EL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2017
Registreringsdato: 31.07.2017 -
WESTERGAARD EL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.07.2017
Registreringsdato: 30.07.2017 -
WESTERGAARD EL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2012
Registreringsdato: 14.05.2012
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.05.2012 - 30.07.2017
Bestyrelsesmedlem
31.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Pia Hartmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved WESTERGAARD EL A/S der præsenterede et overskud på 2.757' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved WESTERGAARD EL A/S der præsenterede et underskud på 532' DKK.
Pia har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2017 til i dag hos WESTERGAARD EL A/S.
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Kenneth Thomsen.