Morten Gad
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MORTEN GAD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.297' DKK GORM Agency A/S (2019-20) |
Største underskud: | -1.319' DKK GORM Agency A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.383' DKK GORM Agency A/S (2019-20) |
Største gæld: | 7.341' DKK GORM Agency A/S (2018) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos GORM Agency A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORTEN GAD HOLDING ApS (12 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2012 i MORTEN GAD HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Morten Gad og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Morten nu bestreddet i 12 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 9' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN GAD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MORTEN GAD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
GORM Group ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
GORM Agency A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
GLZ PARTNERE ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2017
Registreringsdato: 24.08.2017
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2017 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
13.02.2017 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2018 - 18.06.2024
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
01.01.2017 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
13.02.2017 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2018 - 22.02.2023
Ejerandel: 10% -
Direktør
21.09.2012 - 24.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MORTEN GAD HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 589' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor GLZ PARTNERE ApS kunne fremvise et underskud på 276' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 75' DKK (GORM Agency A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 695' DKK (GORM Agency A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 313' DKK (MORTEN GAD HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Søren Stemann Beck.