Vivi Korshøj Rimmer Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | HELVI DESIGN ApS (Stifter) |
Største overskud: | 111' DKK HELVI DESIGN ApS (2021) |
Største underskud: | -108' DKK HELVI DESIGN ApS (2019) |
Største egenkapital: | 239' DKK HELVI DESIGN ApS (2023) |
Største gæld: | 1.644' DKK HELVI DESIGN ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HELVI DESIGN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HELVI DESIGN ApS (13 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2011 i HELVI DESIGN ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Vivi Korshøj Rimmer Lassen nu bestreddet i 13 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 92' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HELVI DESIGN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HELVI DESIGN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
LASSEN BOLIG ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.08.2018
Registreringsdato: 28.08.2018 -
LASSEN BOLIG ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2018
Registreringsdato: 28.08.2018 -
LASSEN BOLIG ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.09.2014
Registreringsdato: 24.09.2014
Blå bog (fortsat)
Vivi har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
12.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.09.2014 - 28.08.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HELVI DESIGN ApS kunne fremvise et overskud på 111' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor HELVI DESIGN ApS kunne fremvise et underskud på 108' DKK.