Helle Haarup
Pederstrupvej 6, 8620 Kjellerup, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | HELVI DESIGN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 111' DKK HELVI DESIGN ApS (2021) |
Største underskud: | -108' DKK HELVI DESIGN ApS (2019) |
Største egenkapital: | 239' DKK HELVI DESIGN ApS (2023) |
Største gæld: | 1.644' DKK HELVI DESIGN ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HELVI DESIGN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af sundhed & velvære v/Helle Haarup (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2011 hos HELVI DESIGN ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Helle Haarup i 1 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2012.
I dag opererer virksomheden indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 92' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
sundhed & velvære v/Helle Haarup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (6)
Tidslinje (3)
-
sundhed & velvære v/Helle Haarup (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.10.2019
Registreringsdato: 09.10.2019 -
HELVI DESIGN ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2012
Registreringsdato: 31.12.2012 -
HELVI DESIGN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.09.2011
Registreringsdato: 12.09.2011
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.09.2011 - 31.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?