Niels Peder Bay
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | 3D-CT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.425' DKK 3D-CT A/S (2014) |
Største underskud: | -3.521' DKK 3D-CT A/S (2015) |
Største egenkapital: | 11.540' DKK 3D-CT A/S (2014) |
Største gæld: | 4.428' DKK 3D-CT A/S (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos 3D-CT A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af 3D-CT A/S (9 år 6 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2011 i 3D-CT A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Peder Bay i 9 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. september 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 9.425' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vester Åby Butikshus ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (5)
Tidslinje (5)
-
Vester Åby Butikshus ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
3D-CT A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020 -
3D-CT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
25.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
02.02.2011 - 01.09.2020
Direktør
15.08.2017 - 01.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor 3D-CT A/S kunne offentliggøre et overskud på 2.090' DKK.