Jens Tolstrup
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FURUNO DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 26.317' DKK FURUNO DANMARK A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 199.677' DKK FURUNO DANMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 28.881' DKK FURUNO DANMARK A/S (2020) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos FURUNO DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FURUNO DANMARK A/S (7 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2012 ved FURUNO DANMARK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Tolstrup i 7 år 9 måneder, før stoppet den 17. november 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 26.317' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FURUNO DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 18.11.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
FURUNO DANMARK A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.11.2019
Registreringsdato: 18.11.2019 -
FURUNO DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2019
Registreringsdato: 17.11.2019 -
FURUNO DANMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2012
Registreringsdato: 23.01.2012
Blå bog (fortsat)
Jens Tolstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved FURUNO DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 26.317' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2012 til 2019 hos FURUNO DANMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Freddie Christopher Hansen.