Henrik Aaen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK DETAIL HANDEL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 406' DKK NaviWorldGruppe ApS (2022-23) |
Største underskud: | -325' DKK Flimu IVS (Nu: Flimu ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 2.642' DKK NatureWater ApS. (Nu: Presente ApS.) (2018-19) |
Største gæld: | 2.940' DKK NatureWater ApS. (Nu: Presente ApS.) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NAVIWORLD GRUPPEN IVS (9 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2011 ved DANSK DETAIL HANDEL ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Aaen i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen den 23. oktober 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. januar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NaviWorldGruppe ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
NaviWorldGruppe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (34)
-
Nye Borgerlige i Nyborg & Kerteminde
Fratrådt som repræsentantDato: 08.09.2024
Registreringsdato: 08.09.2024 -
AAEN&CO IVS (Nu: NaviWorldGruppen ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023 -
NaviWorldGruppe ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
29.04.2022 - 08.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
13.10.2014 - 20.02.2024
Bestyrelsesmedlem
13.10.2014 - 30.11.2015
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - 26.08.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.06.2014 - 30.12.2015
Direktør
15.06.2014 - 17.08.2022
Ejer
01.01.2018 - 24.10.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.02.2016 - 10.06.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.09.2018 - 19.08.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor NaviWorldGruppe ApS fremviste et overskud på 406' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Flimu IVS (Nu: Flimu ApS) fremviste et underskud på 325' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 406' DKK (NaviWorldGruppe ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 357' DKK (NaviWorldGruppe ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 60' DKK (NatureWater ApS. (Nu: Presente ApS.)).