Mogens Elbrønd Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | ICEPOWER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 142.357' DKK TCM Group A/S (2019) |
Største underskud: | -2.778' DKK KØKKENRETAIL ApS (Nu: Svane Køkkenet København ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 574.373' DKK TCM Group A/S (2020) |
Største gæld: | 162.953' DKK BANG & OLUFSEN MEDICOM A/S (Nu: Phillips-Medisize A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 217 årsværk hos BANG & OLUFSEN MEDICOM A/S (Nu: Phillips-Medisize A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NETTOLINE A/S (6 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2011 hos ICEPOWER A/S (tidligere BANG & OLUFSEN ICEPOWER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Elbrønd Pedersen i 3 år 5 måneder, før stoppet d. 1. marts 2015.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med elektronisk udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 41.019' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELBRØND HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TME 1 ApS
Via ELBRØND HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ELBRØND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
TCM Group A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
NETTOLINE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
ELBRØND HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.05.2021
Registreringsdato: 17.05.2021
Blå bog (fortsat)
Mogens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
02.10.2017 - 01.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2017 - 01.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.08.2018 - 05.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.11.2018 - 13.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Elbrønd Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ELBRØND HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 261' DKK. Igennem holdingselskabet ELBRØND HOLDING ApS har Mogens derfor også ejerandele i TME 1 ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Mogens Elbrønd Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor TCM Group A/S kunne offentliggøre et overskud på 142.357' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 110.394' DKK (BANG & OLUFSEN MEDICOM A/S (Nu: Phillips-Medisize A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 529.653' DKK (TCM Group A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 261' DKK (ELBRØND HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Majbritt Pedersen.