Jonas Wittrup Heiberg Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANS HEIBERG TRANSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -79' DKK HANS HEIBERG TRANSPORT A/S (2017) |
Største egenkapital: | 963' DKK HANS HEIBERG TRANSPORT A/S (2014) |
Største gæld: | 407' DKK HANS HEIBERG TRANSPORT A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANS HEIBERG TRANSPORT A/S (7 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2012 ved HANS HEIBERG TRANSPORT A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jonas Wittrup Heiberg Christensen i 7 år 6 måneder, før fratrædelsen den 2. december 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et underskud på 10' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 2. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Custom Interior
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Custom Interior (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
HANS HEIBERG TRANSPORT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019 -
HANS HEIBERG TRANSPORT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2012
Registreringsdato: 20.05.2012
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2012 - 02.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab