Mette Claudia Fagerlund
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AVLSCENTER FJALTRING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.458' DKK AQUASEARCH HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -3.490' DKK AQUASEARCH HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 30.816' DKK AQUASEARCH HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 42.919' DKK AQUASEARCH OVA ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos AQUASEARCH OVA ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AVLSCENTER FJALTRING ApS (3 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2013 i AVLSCENTER FJALTRING ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mette Claudia Fagerlund i 3 år 1 måned, inden stoppet d. 26. april 2016.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor havbrug. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 7' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. april 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AQUASEARCH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AQUASEARCH OVA ApS
Via AQUASEARCH HOLDING ApS -
AquaSearch estate ApS
Via AQUASEARCH HOLDING ApS -
AquaSearch vet ApS
Via AQUASEARCH HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
AquaSearch vet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2022
Tidslinje (8)
-
Fårup Mølle ApS (Nu: AquaSearch vet ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022 -
AQUASEARCH HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.11.2021
Registreringsdato: 16.11.2021 -
AVLSCENTER FJALTRING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016
Blå bog (fortsat)
Mette har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.11.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2013 - 26.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Claudia Fagerlund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AQUASEARCH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 27.634' DKK. Gennem sit holdingselskab AQUASEARCH HOLDING ApS har Mette dermed også andele i AQUASEARCH OVA ApS (33.34-49.99%), AquaSearch estate ApS (100%) & AquaSearch vet ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mette Claudia Fagerlund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor PROSORTER ApS landede et overskud på 49' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor AQUASEARCH HOLDING ApS landede et underskud på 3.490' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Torben Fejer Nielsen.