Frank Ravn
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CPH HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.090' DKK COPENHAGEN SHOES ApS (2021) |
Største underskud: | -1.136' DKK COPENHAGEN SHOES ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.038' DKK COPENHAGEN SHOES ApS (2021) |
Største gæld: | 26.258' DKK COPENHAGEN SHOES ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos COPENHAGEN SHOES ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CPH HOLDING ApS (11 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2013 hos CPH HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Frank Ravn og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Frank nu bestreddet i 4 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CPH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
COPENHAGEN SHOES ApS
Via CPH HOLDING ApS -
CPH Shoes Ejendomme ApS
Via CPH HOLDING ApS -
GB Center Aps
Via CPH HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
CPH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2013 -
GB Center Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2022 -
CPH Shoes Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
COPENHAGEN SHOES ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2016
Tidslinje (10)
-
GB Center Aps (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022 -
GB Center Aps (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022 -
GB Center Aps
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022
Blå bog (fortsat)
Frank har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Ejer
22.02.2022 - 22.02.2022
Direktør og Reel ejer
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.08.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.2018 - 23.04.2019
Reel ejer
24.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
01.08.2013 - 01.01.2018
Direktør
01.08.2013 - Stadig aktiv
Ejer
02.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Frank Ravn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CPH HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.094' DKK. Gennem holdingselskabet CPH HOLDING ApS har Frank derfor også andele i COPENHAGEN SHOES ApS (50-66.65%), CPH Shoes Ejendomme ApS (50-66.65%) samt GB Center Aps (100%).
Se også koncerndiagram for Frank Ravn, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor COPENHAGEN SHOES ApS kunne fremvise et overskud på 4.090' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor COPENHAGEN SHOES ApS kunne fremvise et underskud på 1.136' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 347' DKK (COPENHAGEN SHOES ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (GB Center Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.407' DKK (COPENHAGEN SHOES ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11' DKK (GB Center Aps).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Morten Lambæk Jensen.