Lars Berg Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDERIKSBERG EJENDOMME ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.477' DKK Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 67.304' DKK Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården (2023) |
Største gæld: | 75.330' DKK Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården (2020) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FREDERIKSBERG EJENDOMME ApS (12 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2012 i FREDERIKSBERG EJENDOMME ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Berg Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Lars nu bestreddet i 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FREDERIKSBERG EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FREDERIKSBERG EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2012
Repræsentant (1)
-
Liberal Alliance Landsorganisation
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Liberal Alliance Landsorganisation
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022 -
Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2021
Registreringsdato: 14.01.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.01.2021 - 17.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
25.02.2012 - 24.05.2012
Ejer og Direktør
25.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FREDERIKSBERG EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et overskud på 753' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.347' DKK (Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 67.304' DKK (Den Selvejende Institution Sophie Amalie Gården).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.870' DKK (FREDERIKSBERG EJENDOMME ApS).