Jesper Scharff Johannsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CRECEAFONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 296.137' DKK FJERNVARME FYN HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -15.980' DKK FJERNVARME FYN HOLDING A/S (2023) |
Største egenkapital: | 2.604.896' DKK FJERNVARME FYN HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 661.804' DKK FJERNVARME FYN HOLDING A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 324 årsværk hos Fjernvarme Fyn Service A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Arbejdsmiljø+ (6 år 4 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2012 i CRECEAFONDEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Scharff Johannsen i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 8. maj 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 6.178' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arbejdsmiljø+
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Nordfyns Kendo Klub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.03.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
FJERNVARME FYN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2024 Ny -
Fjernvarme Fyn Service A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
FJERNVARME FYN HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Fjernvarme Fyn Service A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
FJERNVARME FYN HOLDING A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - 31.08.2024
Bestyrelsesmedlem
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - 31.08.2024
Bestyrelsesmedlem
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2012 - 01.09.2012
Bestyrelsesmedlem
01.09.2012 - 31.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Scharff Johannsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i FJERNVARME FYN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 296.137' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FJERNVARME FYN HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 15.980' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 1 måned fra 2012 til 2018 hos CRECEAFONDEN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.065' DKK (Fjernvarme Fyn Service A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.980' DKK (FJERNVARME FYN HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.587.718' DKK (FJERNVARME FYN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.597' DKK (CRECEA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Louise Saabye Høst.