Jan Abildtrup Dalgaard
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAFEWORK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.600' DKK SAFEWORK ApS (2022-23) |
Største underskud: | -79' DKK Ejendomsselskabet Abildtrup ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 4.101' DKK SAFEWORK ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.023' DKK Ejendomsselskabet Abildtrup ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SAFEWORK ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SAFEWORK ApS (13 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2011 hos SAFEWORK ApS (tidligere NW-FALDSIKRING ApS) i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Jan Abildtrup Dalgaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Jan nu besiddet i 4 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 viste et overskud på 1.600' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Abildtrup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SAFEWORK ApS
Via Abildtrup Holding ApS -
Ejendomsselskabet Abildtrup ApS
Via Abildtrup Holding ApS -
Big Foot ApS
Via Abildtrup Holding ApS
Direktørposter (4)
-
SAFEWORK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2011 -
Big Foot ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2023 -
Abildtrup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2015 -
Ejendomsselskabet Abildtrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Big Foot ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023 -
Ovenlys-sikring.dk ApS (Nu: Ovenlys-sikring ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2019
Registreringsdato: 29.10.2019 -
Ovenlys-sikring.dk ApS (Nu: Ovenlys-sikring ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.11.2017
Registreringsdato: 07.11.2017
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Direktør
07.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
26.09.2017 - 29.10.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.05.2011 - 11.10.2015
Direktør
23.05.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jan Abildtrup Dalgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Abildtrup Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.955' DKK. Gennem sit holdingselskab Abildtrup Holding ApS har Jan dermed også andele i SAFEWORK ApS (100%), Ejendomsselskabet Abildtrup ApS (100%) samt Big Foot ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jan Abildtrup Dalgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SAFEWORK ApS landede et overskud på 1.600' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Ejendomsselskabet Abildtrup ApS landede et underskud på 79' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Thomas Broe Vanting.