Mikkel Lambach
Erhvervsaktiv siden: | 30. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ESSENCIUS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 925' DKK ESSENCIUS A/S (2022) |
Største underskud: | -1.369' DKK ESSENCIUS A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.515' DKK ESSENCIUS A/S (2017) |
Største gæld: | 3.626' DKK ESSENCIUS A/S (2015) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ESSENCIUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ESSENCIUS A/S (13 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2011 ved ESSENCIUS A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mikkel Lambach i 13 år, før fratrædelsen den 23. september 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 13' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ESSENCIUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2024 Ny
Tidslinje (3)
-
ESSENCIUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
ESSENCIUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2024
Registreringsdato: 23.09.2024 -
ESSENCIUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2011
Registreringsdato: 30.08.2011
Blå bog (fortsat)
Mikkel har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.08.2011 - 23.09.2024
Bestyrelsesmedlem
25.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.01.2018 - 18.02.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Mikkel Lambach har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved ESSENCIUS A/S der præsenterede et overskud på 925' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved ESSENCIUS A/S der præsenterede et underskud på 1.369' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år fra 2011 til 2024 hos ESSENCIUS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Brian Bødtger Orland.