Tanja Ditlevsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | T Ditlevsen Service ApS (Ejer) |
Største overskud: | 431' DKK Dansk VVS ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.303' DKK HT VVS ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 435' DKK HT VVS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 5.165' DKK HT VVS ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Dansk VVS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af T Ditlevsen Service ApS (12 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2012 ved T Ditlevsen Service ApS (tidligere ALT I VARME ApS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Tanja Ditlevsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Tanja nu bestreddet i 12 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor almindelig rengøring i bygninger. Her 12 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 84' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
T Ditlevsen Service ApS
Ejerandel: 100% -
LT Næstved Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dansk VVS ApS
Via LT Næstved Holding ApS
Direktørposter (3)
-
T Ditlevsen Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2012 -
Dansk VVS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2022 -
LT Næstved Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2021
Tidslinje (7)
-
Dansk VVS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
LT Næstved Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.2021
Registreringsdato: 23.03.2021 -
LT Næstved Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2021
Registreringsdato: 23.03.2021
Blå bog (fortsat)
Tanja har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.10.2021 - 15.07.2024
Direktør
01.02.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.06.2015 - 30.04.2018
Direktør
29.06.2015 - 13.09.2019
Reel ejer
01.05.2018 - 21.12.2020
Ejerandel: 49%
Tanja Ditlevsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LT Næstved Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -48' DKK. Gennem holdingselskabet LT Næstved Holding ApS har Tanja derfor også andele i Dansk VVS ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Tanja Ditlevsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Dansk VVS ApS kunne fremvise et overskud på 431' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor HT VVS ApS kunne fremvise et underskud på 2.303' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tanja' netværk er Alex Kenneth Pedersen.