Algott Knud Hans Ottosen
Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1996 (28 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | GR 15-199 Doortinnguaq (Ejer) |
Største overskud: | 12.642' DKK AVANNAA SEAFOOD ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 31.184' DKK AVANNAA SEAFOOD ApS (2023) |
Største gæld: | 9.494' DKK AVANNAA SEAFOOD ApS (2023) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos AVANNAA SEAFOOD ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af GR 15-199 Doortinnguaq (28 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1996 ved GR 15-199 Doortinnguaq i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Algott Knud Hans Ottosen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Algott nu bestreddet i 28 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor havfiskeri.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GR 15-199 Doortinnguaq
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
AVANNAA SEAFOOD ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
AVANNAA SEAFOOD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
GR 15-199 Doortinnguaq (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1996
Registreringsdato: 01.07.1996
Blå bog (fortsat)
Algott har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2022 - 16.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?