Kim Koldby Ellesøe-Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZMI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.459' DKK ZMI A/S (2019) |
Største underskud: | -109' DKK Ellesøe Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 70.108' DKK ZMI A/S (2023) |
Største gæld: | 15.533' DKK ZMI A/S (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ZMI A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ellesøe Holding ApS (5 år 5 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2014 hos ZMI A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Koldby Ellesøe-Rasmussen i 8 måneder, før stoppet d. 1. marts 2015.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med kød og kødprodukter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.140' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ellesøe Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Koldby Foods A/S
Via Ellesøe Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ellesøe Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2019 -
Koldby Foods A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Koldby Foods A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Koldby Foods A/S
Tilknyttet som direktørDato: 03.05.2019
Registreringsdato: 03.05.2019 -
Koldby Foods A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2019
Registreringsdato: 03.05.2019 -
Ellesøe Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.05.2019
Registreringsdato: 02.05.2019
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
03.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2014 - 01.03.2015
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.03.2015 - 31.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Koldby Ellesøe-Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ellesøe Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 487' DKK. Igennem holdingselskabet Ellesøe Holding ApS har Kim derfor også ejerandele i Koldby Foods A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kim Koldby Ellesøe-Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ZMI A/S kunne offentliggøre et overskud på 11.144' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Ellesøe Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 109' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.140' DKK (ZMI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 70.108' DKK (ZMI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 487' DKK (Ellesøe Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jane Koldby Ellesøe-Rasmussen.