Hanne Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 612' DKK SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.344' DKK SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S (2014) |
Største gæld: | 1.116' DKK SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S (7 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2014 i SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hanne Olesen i 7 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. januar 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor skorstensfejning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 612' DKK.
Repræsentant (1)
-
Klakring Idrætsforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.06.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Klakring Idrætsforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2023
Registreringsdato: 13.02.2023 -
SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2022
Registreringsdato: 30.01.2022
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2014 - 30.01.2022
Bestyrelsesmedlem
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S der præsenterede et overskud på 612' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 8 måneder fra 2014 til 2022 hos SKORSTENSFEJERFIRMAET BRUNO OLESEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Bruno Buch Olesen.