Michel Bock Svane
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ten Steps ApS (Stifter) |
Største overskud: | 21' DKK Ten Steps IVS (Nu: Ten Steps ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -58' DKK Blck Swan Holding IVS (Nu: Blck Swan Holding ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 45' DKK SortHandsk ApS (2022-23) |
Største gæld: | 163' DKK Ten Steps IVS (Nu: Ten Steps ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ten Steps IVS (Nu: Ten Steps ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Ten Steps ApS (10 år 3 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2014 i Ten Steps ApS (tidligere UFAGLAERT.DK IVS) som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Michel Bock Svane i 7 år 4 måneder, inden stoppet d. 10. november 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 12' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Blck Swan Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ten Steps ApS
Via Blck Swan Holding ApS -
SortHandsk ApS
Via Blck Swan Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Blck Swan Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2017 -
SortHandsk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2022 -
Ten Steps ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
SortHandsk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022 -
UFAGLAERT.DK IVS (Nu: Ten Steps ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.07.2017
Registreringsdato: 18.07.2017 -
Blck Swan Holding IVS (Nu: Blck Swan Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.07.2017
Registreringsdato: 18.07.2017
Blå bog (fortsat)
Michel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2014 - 18.07.2017
Reel ejer
29.05.2017 - 10.11.2020
Reel ejer
11.11.2020 - 10.11.2021
Reel ejer
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55%
Michel Bock Svane er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Blck Swan Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -45' DKK. Igennem sit holdingselskab Blck Swan Holding ApS har Michel dermed også ejerandele i Ten Steps ApS (50-66.65%) & SortHandsk ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Michel Bock Svane, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Ten Steps IVS (Nu: Ten Steps ApS) fremviste et overskud på 21' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Blck Swan Holding IVS (Nu: Blck Swan Holding ApS) fremviste et underskud på 58' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michel' netværk er Mark Prahinog Nielsen.