Ulla Vittrup Oxenvad
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENOX ApS (Ejer) |
Største overskud: | 691' DKK JENOX ApS (2015) |
Største underskud: | -1.112' DKK JENOX ApS (2020) |
Største egenkapital: | 684' DKK JENOX ApS (2015) |
Største gæld: | 1.507' DKK JENOX ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Oxenvad Consulting (9 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2014 ved JENOX ApS med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jens Henrik Jensen at Ulla Vittrup Oxenvad stiftede JENOX ApS den dag i juni 2014. Rollen som Ejer og Stifter har Ulla nu bestreddet i 3 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 3 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JENOX ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Oxenvad Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Albanigade 41, Odense
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.07.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
Ejerforeningen Albanigade 41, Odense
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.07.2022
Registreringsdato: 13.07.2022 -
JENOX ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018 -
JENOX ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018
Blå bog (fortsat)
Ulla har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.06.2014 - 31.05.2018
Reel ejer
18.06.2014 - 31.05.2018
Ejer
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Ulla Vittrup Oxenvad er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENOX ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -682' DKK. Igennem holdingselskabet JENOX ApS har Ulla derfor også ejerandele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Ulla Vittrup Oxenvad, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor JENOX ApS kunne offentliggøre et overskud på 691' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JENOX ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.112' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Jens Henrik Jensen.