Bo Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRECON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.564' DKK FRECON A/S (2021) |
Største underskud: | -2.745' DKK FRECON A/S (2020) |
Største egenkapital: | 7.871' DKK FRECON A/S (2019) |
Største gæld: | 11.489' DKK FRECON A/S (2021) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos FRECON A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af AARHUS MASKINMESTERSKOLE (6 år 9 måneder) |
Det begyndte den dag i 2014 hos FRECON A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bo Pedersen i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 31. august 2015.
Nu opererer virksomheden indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 1.842' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bop1000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Bop1000 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
FRECON A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2015
Registreringsdato: 11.09.2015 -
FRECON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2015
Registreringsdato: 31.08.2015
Blå bog (fortsat)
Bo har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.2014 - 11.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor FRECON A/S landede et overskud på 3.229' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Martin Lindgaard Pedersen.