Peer Bybjerg
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRUGSEN STENDERUP (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18' DKK BRUGSEN STENDERUP (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.023' DKK BRUGSEN STENDERUP (2016) |
Største gæld: | 567' DKK BRUGSEN STENDERUP (2016) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos BRUGSEN STENDERUP (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BRUGSEN STENDERUP (2 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2014 hos BRUGSEN STENDERUP som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peer Bybjerg i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 15. november 2016.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 18' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. maj 2019.
Repræsentant (1)
-
Horsens Flyveklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.09.2023
Tidslinje (3)
-
Horsens Flyveklub
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
BRUGSEN STENDERUP (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2016
Registreringsdato: 15.11.2016 -
BRUGSEN STENDERUP (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2014
Registreringsdato: 24.04.2014
Blå bog (fortsat)
Peer har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2014 - 15.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab