Nicolaj Hyldegård Colbe
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | COLBE & SØN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 67' DKK COLBE & SØN ApS (2019) |
Største underskud: | -24' DKK COLBE & SØN ApS (2018) |
Største egenkapital: | 66' DKK COLBE & SØN ApS (2019) |
Største gæld: | 1.562' DKK COLBE & SØN ApS (2016) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos COLBE & SØN ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af COLBE & SØN ApS (7 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2015 i COLBE & SØN ApS som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Nicolaj Hyldegård Colbe i 6 år, inden stoppet d. 21. januar 2021.
Dengang var virksomhedens branche indenfor autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 kunne fremvise et overskud på 67' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Colbe,s Autoteknik
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
COLBE HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.09.2021
Registreringsdato: 28.09.2021 -
COLBE & SØN ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2021
Registreringsdato: 21.01.2021 -
Colbe,s Autoteknik (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020
Blå bog (fortsat)
Nicolaj har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
17.01.2015 - 19.01.2022
Ejerandel: 49% -
Ejer
01.03.2016 - 28.09.2021
Ejerandel: 49%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor COLBE & SØN ApS fremviste et overskud på 67' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor COLBE & SØN ApS fremviste et underskud på 24' DKK.