Christian Andreas Otto Troelsfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AMAGERBROGADE 96 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 14.094' DKK Gammel Vartov Vej 16 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.580' DKK Lava Invest ApS (2020) |
Største egenkapital: | 11.032' DKK Gammel Vartov Vej 16 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 23.376' DKK Gammel Vartov Vej 16 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PHOSPHOR IVS (Nu: PHOSPHOR ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lava Invest ApS (7 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2013 ved AMAGERBROGADE 96 ApS med titlen som Ejer. Christian Andreas Otto Troelsfeldt købte en part af virksomheden d. 29. november 2013 og havde dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Christian af: Henrik Jensen og Jørgen Torrey Troelsfeldt. Rollen som Ejer bestred Christian i 2 år 11 måneder, før stoppet den 28. november 2016.
Virksomheden opererede indenfor anden udlejning af boliger. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2016 kunne vise et overskud på 306' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. februar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lava Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Gammel Vartov Vej 16 ApS
Via Lava Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Lava Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2017
Tidslinje (16)
-
PHOSPHOR IVS (Nu: PHOSPHOR ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
PHOSPHOR IVS (Nu: PHOSPHOR ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
PHOSPHOR IVS (Nu: PHOSPHOR ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Ejer og Direktør
16.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
07.01.2015 - 11.08.2016
Ejer
07.01.2015 - 21.05.2019
Direktør
10.11.2016 - 15.08.2023
Ejer
22.05.2019 - 10.10.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.11.2013 - 28.11.2016
Ejer
29.11.2016 - 29.11.2016
Reel ejer
16.05.2017 - 26.02.2020
Reel ejer
27.02.2020 - 05.02.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.11.2016 - 16.05.2017
Ejerandel: 50-66.65%
Christian Andreas Otto Troelsfeldt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lava Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.294' DKK. Igennem holdingselskabet Lava Invest ApS har Christian derfor også ejerandele i Gammel Vartov Vej 16 ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Christian Andreas Otto Troelsfeldt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor AMAGERBROGADE 96 ApS kunne offentliggøre et overskud på 306' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Lava Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.580' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Chalotte Köhne.