Rikke Nørskov Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Machri Invest A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.340' DKK ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -320' DKK Vesterbrogade 10 ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.908' DKK ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 10.357' DKK Vesterbrogade 10 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Machri Invest A/S (9 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2014 i Machri Invest A/S (tidligere ORMSLEV EL A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Rikke Nørskov Sørensen nu besiddet i 9 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen malerforretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 14' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Norskov sundhed
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rikke Nørskov Sørensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Vesterbrogade 10 ApS
Via Rikke Nørskov Sørensen Holding ApS -
Østbanetorvet 9 ApS
Via Rikke Nørskov Sørensen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Rikke Nørskov Sørensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Machri Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2014
Tidslinje (10)
-
Østbanetorvet 9 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2018
Registreringsdato: 28.09.2018 -
Vesterbrogade 10 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2018
Registreringsdato: 28.09.2018 -
Rikke Nørskov Sørensen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.05.2017
Registreringsdato: 10.05.2017
Blå bog (fortsat)
Rikke har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.05.2017 - 28.09.2018
Reel ejer
10.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør
10.05.2017 - 28.09.2018
Reel ejer
10.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
02.05.2017 - 09.05.2017
Direktør
02.05.2017 - Stadig aktiv
Ejer
10.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rikke Nørskov Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rikke Nørskov Sørensen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 441' DKK. Igennem sit holdingselskab Rikke Nørskov Sørensen Holding ApS har Rikke dermed også ejerandele i Vesterbrogade 10 ApS (25-33.33%) & Østbanetorvet 9 ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rikke Nørskov Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Østbanetorvet 9 ApS fremviste et overskud på 460' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Rikke Nørskov Sørensen Holding ApS fremviste et underskud på 81' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Erland Gadegaard Sørensen.