Ditte Vedsted Dyrvig
Erhvervsaktiv: | 14. maj 2014 - 22. jul. 2024 |
Karrieren startede hos: | PER LYKKE THERKILDSEN FACTORING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 208' DKK PER LYKKE THERKILDSEN FACTORING A/S (2016) |
Største underskud: | -193' DKK PER LYKKE THERKILDSEN FACTORING A/S (2021) |
Største egenkapital: | 7.315' DKK PER LYKKE THERKILDSEN FACTORING A/S (2018) |
Største gæld: | 285' DKK PER LYKKE THERKILDSEN FACTORING A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PER LYKKE THERKILDSEN FACTORING A/S (10 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Ditte Vedsted Dyrvig. Sidste gang Ditte var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2014 hos PER LYKKE THERKILDSEN FACTORING A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Ditte Vedsted Dyrvig i 10 år 2 måneder, inden stoppet den 22. juli 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 11' DKK.
Tidslinje (2)
-
PER LYKKE THERKILDSEN FACTORING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.07.2024
Registreringsdato: 22.07.2024 -
PER LYKKE THERKILDSEN FACTORING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2014
Registreringsdato: 14.05.2014
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Ditte' netværk er Michael Lau Therkildsen.