Anders Brandt
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | WING DING IVS (Ejer) |
Største overskud: | 240' DKK Brandt Holding 2018 IVS (Nu: A. Brandt & Co ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.292' DKK Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 188' DKK Brandt Holding 2018 IVS (Nu: A. Brandt & Co ApS) (2022) |
Største gæld: | 5.157' DKK Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Arcanaut Group ApS (9 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2014 i WING DING IVS (tidligere OWAI IVS) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Jonas Tobias Rieneck Milner, Mikkel Ole Rømer at Anders Brandt stiftede WING DING IVS den dag i marts 2014. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anders i 3 år 3 måneder, inden stoppet d. 11. juli 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor computerprogrammering. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2014 viste et overskud på 4' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. Brandt & Co ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Arcanaut Group ApS
Via A. Brandt & Co ApS
Direktørposter (2)
-
Arcanaut Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2015 -
A. Brandt & Co ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Arcanaut Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2015
Tidslinje (12)
-
Arcanaut ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
Arcanaut ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
Arcanaut ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2020
Registreringsdato: 26.10.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.10.2020 - 06.07.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.10.2020 - 06.07.2023
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
12.05.2015 - 26.02.2018
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63% -
Stifter og Ejer
31.03.2014 - 11.07.2017
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Brandt Holding 2018 IVS (Nu: A. Brandt & Co ApS) landede et overskud på 240' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS) landede et underskud på 1.292' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.292' DKK (Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 182' DKK (Brandt Holding 2018 IVS (Nu: A. Brandt & Co ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.494' DKK (Goldeman Brandt ApS (Nu: Arcanaut Group ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Simon Sonne Goldeman.