Ulrich Høeg Goth
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GOTH ApS (Ejer) |
Største overskud: | 9.498' DKK HT Ejendomme Slagelse ApS (2019-20) |
Største underskud: | -205' DKK Odsherreds Landbo Mægler ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 44.929' DKK HT Ejendomme Slagelse ApS (2021-22) |
Største gæld: | 120.316' DKK HT Ejendomme Slagelse ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos GOTH ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GOTH ApS (10 år 4 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2014 i GOTH ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ulrich Høeg Goth og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Ulrich nu besiddet i 5 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 1.026' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendomsadministration ApS
Ejerandel: 100% -
U. Goth Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GOTH ApS
Via U. Goth Holding ApS -
HG Bolig ApS
Via U. Goth Holding ApS
Direktørposter (4)
-
U. Goth Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2020 -
HG Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2022 -
Ejendomsadministration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2018 -
GOTH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
NY 3. mand Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023 -
Ejendomsselskabet af 3 november 2022 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023 -
HG Bolig ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022
Blå bog (fortsat)
Ulrich har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
04.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
04.11.2022 - 15.06.2023
Ejerandel: 80%
Ulrich Høeg Goth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn U. Goth Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23.241' DKK. Gennem sit holdingselskab U. Goth Holding ApS har Ulrich dermed også andele i GOTH ApS (100%) & HG Bolig ApS (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ulrich Høeg Goth, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GOTH ApS landede et overskud på 9.407' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Odsherreds Landbo Mægler ApS landede et underskud på 205' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 4.822' DKK (HG Bolig ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.192' DKK (GOTH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 3.462' DKK (EV BOLIG I ApS (Nu: Høeg Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ulrich' netværk er Christian Ilsø.