Egils Kirilko
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIGIPRO IVS (Direktør) |
Største overskud: | 233' DKK Børkop autoteknik ApS (2022-23) |
Største underskud: | -41' DKK DIGIPRO IVS (2016) |
Største egenkapital: | 268' DKK Børkop autoteknik ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.130' DKK Børkop autoteknik ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Børkop autoteknik ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af DIGIPRO IVS (5 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2014 ved DIGIPRO IVS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør havde Egils Kirilko i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen den 21. august 2019.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 30' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 15. oktober 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EK Holding Børkop ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Børkop autoteknik ApS
Via EK Holding Børkop ApS -
Vejle autoteknik ApS
Via EK Holding Børkop ApS
Direktørposter (3)
-
Børkop autoteknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2021 -
Vejle autoteknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.2023 -
EK Holding Børkop ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Vejle autoteknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.06.2023
Registreringsdato: 05.06.2023 -
Børkop autoteknik ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023 -
EK Holding Børkop ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023
Blå bog (fortsat)
Egils har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.03.2021 - 12.04.2023
Direktør og Reel ejer
16.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.03.2014 - 21.08.2019
Ejer
14.12.2014 - 15.10.2019
Ejerandel: 100%
Egils Kirilko er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EK Holding Børkop ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 73' DKK. Gennem sit holdingselskab EK Holding Børkop ApS har Egils dermed også andele i Børkop autoteknik ApS (100%) og Vejle autoteknik ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Egils Kirilko, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Børkop autoteknik ApS landede et overskud på 233' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor DIGIPRO IVS landede et underskud på 41' DKK.