Daniel Schønning Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LSK INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.121' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.322' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 85.185' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 46.168' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos B.T. CENTRALEN A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B.T. CENTRALEN A/S (9 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2014 hos LSK INVEST A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Daniel Schønning Kristensen i 3 år 4 måneder, inden stoppet den 21. marts 2018.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 1.483' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADA Holding, Esbjerg ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCHØNNING INVEST A/S
Via ADA Holding, Esbjerg ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
SCHØNNING INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
B.T. CENTRALEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
ADA Holding, Esbjerg ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2019
Registreringsdato: 08.05.2019 -
SCHØNNING INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018
Blå bog (fortsat)
Daniel har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,01% -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 13,2% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2014 - 09.02.2024
Reel ejer
08.05.2019 - 09.02.2024
Ejerandel: 13,2% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2014 - 21.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Daniel Schønning Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ADA Holding, Esbjerg ApS (ejer pt. 33,01%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 320' DKK. Gennem sit holdingselskab ADA Holding, Esbjerg ApS har Daniel dermed også andele i SCHØNNING INVEST A/S (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Daniel Schønning Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Daniel Schønning Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos SCHØNNING INVEST A/S der præsenterede et overskud på 10.121' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos B.T. CENTRALEN A/S der præsenterede et underskud på 501' DKK.
Daniel har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2014 til 2024 hos B.T. CENTRALEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Michael Schønning Kristensen.