Mads Schønning Arnsbæk
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LSK INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.121' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.322' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 85.185' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 46.168' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos B.T. CENTRALEN A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B.T. CENTRALEN A/S (9 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2014 i LSK INVEST A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mads Schønning Arnsbæk i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 21. marts 2018.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 1.483' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EM Holding, Esbjerg ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCHØNNING INVEST A/S
Via EM Holding, Esbjerg ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
SCHØNNING INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
B.T. CENTRALEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
EM Holding, Esbjerg ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2019
Registreringsdato: 08.05.2019 -
SCHØNNING INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,51% -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 19,81% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2014 - 09.02.2024
Reel ejer
08.05.2019 - 09.02.2024
Ejerandel: 19,81% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2014 - 21.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Schønning Arnsbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EM Holding, Esbjerg ApS (49,51% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 321' DKK. Gennem sit holdingselskab EM Holding, Esbjerg ApS har Mads dermed også andele i SCHØNNING INVEST A/S (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Mads Schønning Arnsbæk, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mads Schønning Arnsbæk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i SCHØNNING INVEST A/S der præsenterede et overskud på 10.121' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i B.T. CENTRALEN A/S der præsenterede et underskud på 501' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2014 til 2024 hos B.T. CENTRALEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Kasper Schønning Kristensen.