Mohammad Charaf
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mohammad Charaf Holding ApS (Stifter) |
Største overskud: | 485' DKK Maestro-Biler IVS (Nu: Maestro-Biler ApS) (2023) |
Største underskud: | -62' DKK Maestro-Biler IVS (Nu: Maestro-Biler ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 1.032' DKK MOHAMMAD CHARAF HOLDING IVS (Nu: Mohammad Charaf Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 809' DKK Maestro-Biler IVS (Nu: Maestro-Biler ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Mohammad Charaf Holding ApS (9 år 11 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2014 hos Mohammad Charaf Holding ApS (tidligere MOHAMMAD CHARAF HOLDING IVS) som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Mohammad Charaf nu besiddet i 9 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mohammad Charaf Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Maestro Kebab ApS
Via Mohammad Charaf Holding ApS -
Maestro-Biler ApS
Via Mohammad Charaf Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Mohammad Charaf Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2014 -
Maestro Kebab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2018 -
Maestro-Biler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Maestro-Biler IVS (Nu: Maestro-Biler ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2019
Registreringsdato: 28.03.2019 -
ULKEBØL FALAFEL OG GRILL IVS (Nu: Maestro Kebab ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
ULKEBØL FALAFEL OG GRILL IVS (Nu: Maestro Kebab ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2018
Registreringsdato: 14.01.2018
Blå bog (fortsat)
Mohammad har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
31.10.2014 - Stadig aktiv
Ejer
25.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.11.2014 - 09.12.2017
Ejer
25.12.2014 - 01.01.2019
Reel ejer
25.12.2014 - Stadig aktiv
Direktør
14.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mohammad Charaf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mohammad Charaf Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.032' DKK. Igennem sit holdingselskab Mohammad Charaf Holding ApS har Mohammad dermed også ejerandele i Maestro Kebab ApS (100%) samt Maestro-Biler ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mohammad Charaf, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Maestro-Biler IVS (Nu: Maestro-Biler ApS) fremviste et overskud på 485' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Maestro-Biler IVS (Nu: Maestro-Biler ApS) fremviste et underskud på 62' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 485' DKK (Maestro-Biler IVS (Nu: Maestro-Biler ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.032' DKK (MOHAMMAD CHARAF HOLDING IVS (Nu: Mohammad Charaf Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 289' DKK (ULKEBØL FALAFEL OG GRILL IVS (Nu: Maestro Kebab ApS)).